Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-03-31 fjernes Navne: POLYPRINT FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Reprovej 5, 8722 Hedensted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-17 fjernes Direktion: Bent Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-17 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-27 fjernes Revisor: G B J A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve næring ved handel med valuta, værdipapirer og kontrakter vedrørende råvarer og andre varer af forskellig art samt anden i forbindel- se hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-18 tilføjes Vedtægter: 1990-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 tilføjes Navne: POLYPRINT FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2865 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reprovej 5, 8722 Hedensted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2865 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, G B J A/S, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)