Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Maurizio Quattromani | 01.12.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Trina Claire Leth Amsler | 16.08.2006 | 03.01.2022 | direktør |
Eduardo Di Benedetto | 01.12.1989 | 14.03.2001 | direktør |
Carmelo Vasta | 01.12.1989 | 07.09.1990 | direktør |
Susanne Saul Stakemann | 01.12.1989 | 13.06.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.12.1989 | 13.06.1990 | bestyrelsesmedlem |