Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndervej 86, 5672 Broby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 fjernes Binavne: MAILDATA A/S, LETTERSHOPPEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Hovedbranche: Adresseringsbureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 fjernes Navne: SEL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Revisor: Peter Korsgaard Gøbel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 fjernes Bestyrelse: John Lehmand (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 fjernes Direktion: Birgitte Sejr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervej 86, 5672 Broby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 14, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2004-11-16)
Den 2005-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er kuvertering og anden behandling af masseforsendelser samt handel, leje og financiering af maskiner og udstyr hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Vedtægter: 2005-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 14, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2004-11-16)
Den 2004-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 388, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Navne: SEL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 fjernes Bestyrelse: Frank Schyberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-30 fjernes Navne: MAILSERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-10 fjernes Direktion: Thomas Thellufsen Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-09 fjernes Bestyrelse: Frans Peter Rud (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-04 tilføjes Bestyrelse: John Sønderskov Lemvig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Adresseringsbureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Adresseringsbureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-01 tilføjes Direktion: Thomas Thellufsen Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-10 fjernes Bestyrelse: Ulla Trolle (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-24 tilføjes Bestyrelse: Frank Schyberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-17 tilføjes Bestyrelse: Ulla Trolle (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-03 fjernes Bestyrelse: Thomas Thellufsen Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-16 fjernes Bestyrelse: John Reinhard Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-19 fjernes Bestyrelse: Steen Torp Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-16 tilføjes Revisor: Peter Korsgaard Gøbel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-16 fjernes Revisor: JDAM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Binavne: LETTERSHOPPEN (MAILSERVICE A/S) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 tilføjes Navne: MAILSERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-25 fjernes Navne: DANISH MAIL-SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-03-28 tilføjes Navne: DANISH MAIL-SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-03-27 fjernes Navne: VICH 1858 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-03-27 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-27 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-27 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 388, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Binavne: LETTERSHOPPEN (MAILSERVICE A/S), MAILDATA A/S, LETTERSHOPPEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Hovedbranche: Adresseringsbureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: VICH 1858 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, JDAM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)