Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanholmsvej 5, 2. tv., 1905 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-30 fjernes Navne: HARTONI AF 1989 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Stiftere: Ulla Kristensen, Peder Martin Jensen, Ole Hartoft-Nielsen, Judith Vivi Jensen, Jette Cassias, Jens Jørgen Balch Jensen, Flemming Granhøj Aabo, Erik Hvirvelkær, Carl-Hasso Wolff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-10 fjernes Direktion: Carl-Hasso Wolff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanholmsvej 5, 2. tv., 1905 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanholmsvej 5, 1905 Frederiksberg C (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2008-04-24 tilføjes Direktion: Carl-Hasso Wolff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Vedtægter: 2008-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Direktion: Carl-Hasso Wolff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanholmsvej 5, 1905 Frederiksberg C (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Toldbod 27, 1259 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 134.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 14.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Toldbod 27, 1259 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-15 tilføjes Direktion: Carl-Hasso Wolff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-15 tilføjes Navne: HARTONI AF 1989 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 tilføjes Stiftere: Ulla Kristensen, Peder Martin Jensen, Ole Hartoft-Nielsen, Judith Vivi Jensen, Jette Cassias, Jens Jørgen Balch Jensen, Flemming Granhøj Aabo, Erik Hvirvelkær, Carl-Hasso Wolff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)