Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tom Deichmann | 30.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Mathiasen | 12.11.1989 | 08.06.2023 | direktør |
Ole Kjær | 12.11.1989 | 30.03.2023 | adm. dir |
Peter Frey Halling | 12.11.1989 | 21.07.2011 | direktør |
Jens Jørgen Møller | 12.11.1989 | 19.06.1991 | direktør |
Hans Bent Andersen | 12.11.1989 | 19.06.1991 | direktør |
Henrik Svanholm | 12.11.1989 | 25.05.1990 | direktør |
Arne Henry Krusholm | 12.11.1989 | 25.05.1990 | direktør |