Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-02-22 fjernes Navne: TELE NORD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 84, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 fjernes Revisor: SDN REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 fjernes Stiftere: Yvonne Ellen Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-18 fjernes Direktion: Hugo Steen Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-24 tilføjes Formål: Selskabetsf formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-24 tilføjes Vedtægter: 1991-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 84, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Direktion: Hugo Steen Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Navne: TELE NORD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Revisor: SDN REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Stiftere: Yvonne Ellen Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)