Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-09-29 fjernes Navne: JYSK GYLLE OG LANDBRUGSTEKNIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldblommevej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-22 fjernes Stiftere: Ally Kirstine Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-02 fjernes Direktion: Carl-Gustav Storgaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldblommevej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Direktion: Carl-Gustav Storgaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og landbrugsvirksomhed, samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Navne: JYSK GYLLE OG LANDBRUGSTEKNIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Stiftere: Ally Kirstine Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Vedtægter: 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)