Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Brøndum | 05.07.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Støvring Nielsen | 10.10.2008 | 05.07.2022 | adm. dir |
Niels Mejlholm | 30.01.2003 | 06.10.2008 | direktør |
Per Lyngby Cloos | 19.09.1997 | 30.01.2003 | direktør |
Jørn Dyhrman | 02.10.1989 | 19.09.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Enggaard | 05.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tage Thesbjerg | 05.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jørgen Enggaard | 05.07.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Sander Rasmussen | 20.08.2019 | 05.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Raakilde Jespersen | 21.05.2019 | 20.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Morten Vinther Jensen | 15.08.2018 | 05.07.2022 | formand |
Per Lyngby Cloos | 15.08.2018 | 21.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christian Caspersen | 27.11.2017 | 15.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Per Lyngby Cloos | 04.03.2016 | 14.08.2018 | formand |
Claus Hovge Andersen | 04.03.2016 | 27.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Finn Støvring Nielsen | 23.12.2013 | 05.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Claus Falk | 23.12.2013 | 04.03.2016 | formand |
Finn Støvring Nielsen | 24.08.2007 | 01.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Peter Anders Petersen | 05.09.2005 | 23.12.2013 | formand |
Per Lyngby Cloos | 30.09.2002 | 03.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Poul Henning Sørensen | 30.09.2002 | 24.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jan Rahbech | 30.09.2002 | 05.09.2005 | formand |
Esben Kold | 31.03.2000 | 30.09.2002 | bestyrelsesmedlem |
Poul Lauritsen | 23.04.1997 | 30.09.2002 | bestyrelsesmedlem |
Knud-Erik Borup | 02.10.1989 | 30.09.2002 | bestyrelsesmedlem |
Henning Stoustrup | 02.10.1989 | 30.09.2002 | bestyrelsesmedlem |
Povl Bent Rasmussen | 02.10.1989 | 23.04.1997 | bestyrelsesmedlem |