Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Krogh Jensen | 27.11.2019 | direktør |
Hans Mørch-Pedersen | 10.06.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Else Marie Jensen | 10.06.2013 | 27.11.2019 | direktion |
Grethe Inga Mørch-Pedersen | 21.11.1989 | 10.06.2013 | direktion |
Andreas Mørch-Pedersen | 21.11.1989 | 01.04.2013 | direktion |