Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-01-06 fjernes Navne: HOLTON INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjulhøj Alle 52, 2720 Vanløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 fjernes Revisor: EGON PEDERSEN REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-23 fjernes Bestyrelse: Jan Nicolaj Schmidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-23 fjernes Direktion: Jan Nicolaj Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 tilføjes Direktion: Jan Nicolaj Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-05 fjernes Direktion: Jan Nicolaj Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Lang (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Direktion: Niels Erik Lang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive international handel og industri indenfor producentvaremarkedet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-06 tilføjes Vedtægter: 1992-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-02 fjernes Bestyrelse: Peder Martinius Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-02 fjernes Direktion: Peder Martinius Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-05 tilføjes Navne: HOLTON INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-04 fjernes Navne: A/S PSE 13 NR. 1241 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-04 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-04 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-04 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjulhøj Alle 52, 2720 Vanløse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: A/S PSE 13 NR. 1241 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, EGON PEDERSEN REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)