Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Skov Hansen | 28.11.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Hardt Lyngsø | 28.11.2019 | 04.01.2024 | direktør |
Mogens Hardt Lyngsø | 22.11.2017 | 27.11.2019 | adm. dir |
Lars Simper | 01.09.2016 | 22.11.2017 | adm. dir |
Mogens Lindahl-Jessen | 07.05.2015 | 23.09.2019 | direktør |
Vilhelm Jacob Staal Nellemann | 05.05.2011 | 07.05.2015 | direktør |
Vilhelm Jacob Nellemann | 05.05.2011 | 05.05.2011 | direktør |
Erling Aabye Lindener | 01.11.1989 | 05.05.2011 | adm. dir |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1989 | 07.06.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Vilhelm Jacob Nellemann | 04.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Hardt Lyngsø | 04.01.2024 | formand |
Claus Mikael Nielsen Aarslev | 22.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vilhelm Jacob Nellemann | 13.02.2017 | 03.01.2024 | formand |
Mogens Hardt Lyngsø | 30.05.2016 | 03.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Simper | 17.12.2015 | 22.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Vilhelm Jacob Staal Nellemann | 07.05.2015 | 13.02.2017 | formand |
Thomas John Hart Sehested | 10.12.2014 | 30.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Claus Frisenberg Pedersen | 04.06.2013 | 30.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Preben Laurits Stenkjær | 09.05.2012 | 15.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Christian Brask | 07.05.2010 | 30.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Johan Ewald Lorentzen | 07.05.2010 | 09.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Qviste | 11.06.1997 | 07.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Vilhelm Jacob Nellemann | 23.09.1996 | 07.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Sørensen | 01.11.1989 | 07.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Ole Tolstrup Krogsgaard | 01.11.1989 | 07.05.2010 | formand |
Carl Tore Jan Martens | 01.11.1989 | 23.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Lennart Brock | 01.11.1989 | 11.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Ole Hoppe | 01.11.1989 | 11.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Helle Nellemann | 01.11.1989 | 11.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Lene Birte Skytte Kristensen | 01.11.1989 | 11.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Nils Erik Carl Martens | 01.11.1989 | 11.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Reidar Axel Klausen | 01.11.1989 | 11.08.1992 | formand |
Niels Neergaard | 01.11.1989 | 17.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
Erik Ladegaard Nielsen | 01.11.1989 | 17.06.1991 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jørgen Jessen Bjerrisgaard | 01.11.1989 | 17.06.1991 | formand |
Jørgen Bent Jensen | 01.11.1989 | 22.03.1991 | formand |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.11.1989 | 07.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1989 | 07.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.11.1989 | 07.06.1990 | formand |