Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålholmparken 80, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-05 fjernes Direktion: Eva Kristina Foss (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-05 fjernes Kontaktoplysninger: dentava@get2net.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-05 fjernes Navne: LARSBY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-05 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Stiftere: PLECTO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-01-09 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-08 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2009-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: dentava@get2net.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Vedtægter: 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålholmparken 80, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Søengen 20, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-12-23 tilføjes Navne: LARSBY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-22 fjernes Navne: TANDLÆGE EVA K. FOSS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søengen 20, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søengen 20, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-30 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-16 fjernes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1992-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-24 tilføjes Navne: TANDLÆGE EVA K. FOSS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-23 fjernes Navne: VX 20.193 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-23 fjernes Direktion: August Jes Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-23 fjernes Revisor: BORG & GREEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søengen 20, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-10 tilføjes Direktion: August Jes Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-10 tilføjes Navne: VX 20.193 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-10 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Revisor: BORG & GREEN I/S, DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Stiftere: PLECTO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)