Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2004-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gallevej 55, 4913 Horslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-22 fjernes Direktion: Thomas Uttenthal Meyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-22 fjernes Navne: UTTERSLEV SNEDKERI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-11-22 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 fjernes Revisor: JBG Nakskov ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-24 fjernes Direktion: Sten Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-20 tilføjes Direktion: Thomas Uttenthal Meyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-19 tilføjes Vedtægter: 1997-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-29 tilføjes Navne: UTTERSLEV SNEDKERI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-08-28 fjernes Navne: ADR NR. 1514 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-23 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-23 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gallevej 55, 4913 Horslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1514 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, JBG Nakskov ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)