Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-04-08 fjernes Binavne: ISLEF HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-08 fjernes Navne: HILLERØD CENTRUM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 fjernes Bestyrelse: Karl Johan Rude Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-30 fjernes Direktion: Per Dalsjø Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-07 fjernes Bestyrelse: Flemming Dyhr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-07 fjernes Direktion: Tom Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-11 fjernes Bestyrelse: Hakon Mogens Fjeldberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er - alene eller i samarbejde med andre - at udøve virksomhed bestående i ingeniør-, entreprenør- og murermestervirksomhed alene i forbindelse med overtagelse, videreførelse og opfyldelse af det Chr. Islef & Co A/S forestående projekt Slotsarkaderne, Hillerød i henhold til det hidtidige kontraktsgrundlag samt rammeaftale af 28. januar 1992 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-14 tilføjes Vedtægter: 1992-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-10 fjernes Bestyrelse: Tom Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-06 fjernes Bestyrelse: Bent Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-10 fjernes Direktion: Bent Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-30 tilføjes Navne: HILLERØD CENTRUM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 fjernes Navne: A/S PSE NR.3583 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-29 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Binavne: ISLEF HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR.3583 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)