Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-08-31 fjernes Navne: CORPORATE DESIGN INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Morsøvej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-21 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-14 fjernes Bestyrelse: Jørgen Frank Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-14 fjernes Direktion: Jørgen Frank Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 tilføjes Navne: CORPORATE DESIGN INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Navne: A/S PSE NR.3562 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere, markedsføre og sælge totalløsninger indenfor design og profilering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-30 tilføjes Vedtægter: 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morsøvej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR.3562 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)