Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-09-08 fjernes Navne: QALERALIK QAARSUT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Qaleralik Qaarsut, 3961 Uummannaq (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-16 fjernes Revisor: Jakob Boye Widtfeld Samuel Grønvold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-16 fjernes Stiftere: Terkild Severin Ole Josef Hansen, Peter Jakob Søren Ezekias Amossen, Louis Tobias Pavia Mathiassen, Jørgen Therkild Mathias Mathiassen, Jens Karl Jakob Tobiassen, Isak Niels Tobias Ole Tobiassen, Edvard Tittus Mathiassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-06 fjernes Bestyrelse: Jens Karl Jakob Tobiassen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-06 fjernes Direktion: Terkild Severin Ole Josef Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Qaleralik Qaarsut, 3961 Uummannaq (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Karl Jakob Tobiassen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Direktion: Terkild Severin Ole Josef Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fiskeri og handel eller dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Navne: QALERALIK QAARSUT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Revisor: Jakob Boye Widtfeld Samuel Grønvold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Stiftere: Terkild Severin Ole Josef Hansen, Peter Jakob Søren Ezekias Amossen, Louis Tobias Pavia Mathiassen, Jørgen Therkild Mathias Mathiassen, Jens Karl Jakob Tobiassen, Isak Niels Tobias Ole Tobiassen, Edvard Tittus Mathiassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Vedtægter: 1989-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)