Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenløse Center 95, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-05 fjernes Navne: W DEVELOPMENT PUSHKIN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-12-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 fjernes Direktion: Kay Wilhelmsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 tilføjes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og finansiering, at drive entreprenørvirksomhed at og investere i og foretage køb og salg af fast ejendom samt at eje aktier og andre former for ejerandele i datterselskaber og andre virksomheder, idet den samlede virksomhed kan drives i Danmark, såvel som i udlandet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 tilføjes Vedtægter: 1997-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-25 fjernes Bestyrelse: Jens-Peter Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-14 fjernes Revisor: Niels Ole Ellegaard, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Bestyrelse: Jens-Peter Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Leif Cadovius (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 tilføjes Direktion: Jens-Peter Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-01 fjernes Direktion: Kay Wilhelmsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-04 fjernes Revisor: Hans Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 fjernes Bestyrelse: Jeffrey Peter Galmond (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-10 tilføjes Navne: W DEVELOPMENT PUSHKIN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-09 fjernes Navne: A/S PSE NR.3546 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-09 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenløse Center 95, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR.3546 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Hans Nielsen, Niels Ole Ellegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)