Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Direktion | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 15, 2730 Herlev (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-18 fjernes Bibranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-18 fjernes Hovedbranche: Udlejning af videobånd og videodisks (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-18 fjernes Navne: SELSKABET AF 1. NOVEMBER 1989 ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-18 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-18 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2014-07-03 tilføjes Navne: SELSKABET AF 1. NOVEMBER 1989 ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2014-07-02 fjernes Navne: BLOCKBUSTER VIDEO DANMARK ApS (offentliggjort 2014-07-03)
Den 2014-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2014-07-03 tilføjes Vedtægter: 2014-07-03 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2014-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2014-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 fjernes Binavne: RECYCLEIT ApS, CHRISTIANSHAVN VIDEO ApS, BLOCKBUSTER HOLDING DANMARK ApS, BLOCKBUSTER DANMARK ApS, BLOCKBUSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 fjernes Direktion: Søren Heilmann (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-26 tilføjes Binavne: RECYCLEIT ApS, CHRISTIANSHAVN VIDEO ApS, BLOCKBUSTER HOLDING DANMARK ApS, BLOCKBUSTER DANMARK ApS, BLOCKBUSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 fjernes Binavne: RECYCLEIT A/S, CHRISTIANSHAVN VIDEO A/S, BLOCKBUSTER HOLDING DANMARK A/S, BLOCKBUSTER DANMARK A/S, BLOCKBUSTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-26 tilføjes Navne: BLOCKBUSTER VIDEO DANMARK ApS (offentliggjort 2014-07-03)
Den 2014-05-25 fjernes Navne: BLOCKBUSTER VIDEO DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2014-05-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-05-26)
Den 2014-05-26 fjernes Bestyrelse: Søren Heilmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-09-19 fjernes Binavne: CHRISTIANSHAVN VIDEO JYLLAND A/S, CHRISTIANSHAVN VIDEO FYN A/S, CHRISTIANSHAVN VIDEO (NÆSTVED) A/S, BLOCKBUSTER VIDEO JYLLAND A/S, BLOCKBUSTER VIDEO (NÆSTVED) A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 tilføjes Bestyrelse: David Robson Overby (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-02 fjernes Bestyrelse: Robert Stanton Dodge (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-16 tilføjes Bestyrelse: Robert Stanton Dodge (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 fjernes Bestyrelse: Martin Anthony Higgins (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2012-03-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-10 fjernes Bestyrelse: Thomas Erik Kurrikoff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-16 tilføjes Bestyrelse: Thomas Erik Kurrikoff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af videobånd og videodisks (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af videobånd og dvd'er (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Døgnkiosker (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-30 fjernes Bestyrelse: Nicholas Paul Shepherd (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-14 tilføjes Bestyrelse: Nicholas Paul Shepherd (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-14 fjernes Bestyrelse: Christopher John Wyatt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Direktion: Søren Heilmann (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2006-11-01 fjernes Direktion: Jesper Østergaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Bestyrelse: Søren Heilmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 fjernes Bestyrelse: Jesper Østergaard Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 5.100.000,00 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2005-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-01 tilføjes Bibranche: Døgnkiosker (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 fjernes Bestyrelse: Vernon Edmund Salt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 15, 2730 Herlev (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2000-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenkæret 22, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 200 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-05 tilføjes Bestyrelse: Jesper Østergaard Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-05 fjernes Bestyrelse: Nigel Travis (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-05 tilføjes Direktion: Jesper Østergaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-05 fjernes Direktion: Vernon Edmund Salt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-07 tilføjes Direktion: Vernon Edmund Salt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-07 fjernes Direktion: Edward Adams Kerr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-07 fjernes Bestyrelse: Edward Adams Kerr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-05 tilføjes Direktion: Edward Adams Kerr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-05 fjernes Direktion: Jakob Iuel Lunøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 tilføjes Bestyrelse: Edward Adams Kerr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 fjernes Bestyrelse: Edward Adams Kerr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 tilføjes Direktion: Edward Adams Kerr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 fjernes Direktion: Edward Adams Kerr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-02 tilføjes Navne: BLOCKBUSTER VIDEO DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-01 fjernes Navne: CHRISTIANSHAVN VIDEO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-10 tilføjes Bestyrelse: Edward Adams Kerr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Bestyrelse: Lars-Erik Houmann Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Direktion: Lau Henrik Sloth Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 1996-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-05-01 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 1993-12-15 fjernes Bestyrelse: Lars Christian Appelberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-15 fjernes Binavne: BLOCKBUSTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Revisor: Finn Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-02 tilføjes Navne: CHRISTIANSHAVN VIDEO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-01 fjernes Navne: A/S PSE NR.3537 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-27 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenkæret 22, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Binavne: BLOCKBUSTER A/S, CHRISTIANSHAVN VIDEO JYLLAND A/S, CHRISTIANSHAVN VIDEO FYN A/S, CHRISTIANSHAVN VIDEO (NÆSTVED) A/S, BLOCKBUSTER VIDEO JYLLAND A/S, BLOCKBUSTER VIDEO (NÆSTVED) A/S, RECYCLEIT A/S, CHRISTIANSHAVN VIDEO A/S, BLOCKBUSTER HOLDING DANMARK A/S, BLOCKBUSTER DANMARK A/S, BLOCKBUSTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 1989-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af videobånd og dvd'er (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR.3537 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Finn Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2016-01-20)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-05-26)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)