Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Kaa Andersen | 18.10.1997 | 30.11.2005 | direktion |
Søren Zak | 01.11.1989 | 18.10.1997 | direktion |
Sam Baroudy | 01.11.1989 | 16.04.1996 | direktion |
Preben Dickow | 01.11.1989 | 04.02.1994 | direktion |
Kai Pedersen | 01.11.1989 | 04.02.1994 | direktion |
Jørgen Andersen | 01.11.1989 | 30.10.1991 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1989 | 14.05.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Kim Petersen | 19.02.2004 | 30.11.2005 | bestyrelse |
Michael Kaa Andersen | 18.10.1997 | 30.11.2005 | bestyrelse |
Hanne Wedell-Neergaard | 18.10.1997 | 30.11.2005 | formand |
Henrik Bøge Mikkelsen | 18.10.1997 | 19.02.2004 | bestyrelse |
Ebbe Castella | 01.11.1989 | 18.10.1997 | bestyrelse |
Poul Erik Leth | 01.11.1989 | 18.10.1997 | bestyrelse |
Ernst Midtgaard | 01.11.1989 | 18.10.1997 | bestyrelse |
Flemming Skov Jensen | 01.11.1989 | 08.02.1996 | bestyrelse |
Bjarne Davidsen | 01.11.1989 | 08.02.1996 | bestyrelse |
Sam Baroudy | 01.11.1989 | 08.02.1996 | bestyrelse |
Bent Nissen Rasmussen | 01.11.1989 | 08.02.1996 | bestyrelse |
Henning Seehausen | 01.11.1989 | 14.03.1994 | bestyrelse |
Kristian Asger Laursen | 01.11.1989 | 14.03.1994 | bestyrelse |
Preben Dickow | 01.11.1989 | 14.03.1994 | bestyrelse |
Kai Pedersen | 01.11.1989 | 14.03.1994 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.11.1989 | 14.05.1990 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1989 | 14.05.1990 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.11.1989 | 14.05.1990 | formand |