Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henriette Krogh | 27.08.2004 | direktør |
Ditte Krogh | 01.11.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Holger Elkjær | 01.11.1989 | 06.09.1994 | direktør |
Jens Tolstrup | 01.11.1989 | 06.09.1994 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.11.1989 | 07.06.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Ellersgaard | 01.11.1989 | 22.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Laura Annemargrethe Krogh | 01.11.1989 | 22.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Schønfeld | 01.11.1989 | 22.11.1996 | bestyrelsesmedlem |