Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2000-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Oles Toft 3, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-21 fjernes Bestyrelse: Enrique de Miguel Pozo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 fjernes Direktion: Kirsten Vera Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-21 fjernes Navne: GLOBAL TRANSIT SKANDINAVIEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-03-21 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRALEN I THISTED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-03 tilføjes Direktion: Kirsten Vera Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-03 fjernes Direktion: Poul Ivan Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRALEN I THISTED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 fjernes Revisor: AK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Bestyrelse: Adelino Miguel Monterde Garcia (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 fjernes Bestyrelse: Carlos Lagunilla Villasur (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.260.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transport- og speditions- virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-22 tilføjes Vedtægter: 1996-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-14 fjernes Bestyrelse: Kirsten Vera Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 660.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-09 tilføjes Navne: GLOBAL TRANSIT SKANDINAVIEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-08 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR.2834 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 240.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oles Toft 3, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Vera Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR.2834 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, AK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)