Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ASX 11.868 A/S (CVR 11550207) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 01.11.1989 |
PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (CVR 12602200) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.11.1989 |
Preben Bang Henriksen | 01.11.1989 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
R2 GROUP HOLDING A/S (CVR 32645380) | NORMAL | 12.03.2015 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
R2 GROUP INVEST A/S (CVR 33873522) | 01.01.2013 | 11.03.2015 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
R2 Agro Ejendomme A/S (CVR 30898834) | NORMAL | 18.08.2016 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
INVESTERINGSSELSKABET AF 10/10 2012 ApS (CVR 32065422) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 29.11.2018 | 26.06.2019 | 100,00% | 100,00% |
NIELSEN & SMITH AKTIESELSKAB (CVR 52979218) | OPLØSTEFTERFUSION | 14.12.2014 | 01.01.2017 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
N&S KOMPLEMENTAR ApS (CVR 36411627) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 17.10.2014 | 30.09.2016 | 100,00% | 100,00% |