Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Revisor | Reelle ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sondrupvej 76, 8350 Hundslund (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sondrupvej 76, 8350 Hundslund (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2014-08-14 sletter virksomheden Ejerskaber: PROJECT DEVELOPMENT (OFFSHORE) ApS. (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VISIT BEYOND ApS. (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sondrupvej 76, 8350 Hundslund (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2020-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Skæring Strandvej 50, 8250 Egå (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: bihj@outlook.dk (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-01-21 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Jacobsen, Mogens Birkedal Jacobsen (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2013-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-04 tilføjes Vedtægter: 2013-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-04 fjernes Bestyrelse: Birgitte Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæring Strandvej 50, 8250 Egå (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2010-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Olufs Gade 2, 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Olufs Gade 2, 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2004-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 32, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-01 fjernes Bestyrelse: Søren Hempel-Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Bestyrelse: Ib Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-05-14 tilføjes Navne: BIMO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-13 fjernes Navne: JYSK REJSEBUREAU ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-07 tilføjes Navne: JYSK REJSEBUREAU ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-06 fjernes Navne: ApS SPKR NR.2629 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-12-06 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-12-06 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 32, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Bestyrelse: Ib Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Legale ejere: Birgitte Jacobsen, Mogens Birkedal Jacobsen (offentliggjort 2015-01-21)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR.2629 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)