Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marc Mango | 30.06.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Nielsen | 11.04.2022 | 30.06.2024 | direktør |
Gitte Nielsen | 08.04.1997 | 20.06.1999 | direktør |
Mango Nielsen | 01.11.1989 | 11.04.2022 | direktør |
Viggo Andersen | 01.11.1989 | 08.04.1997 | direktør |
Finn Martensen | 01.11.1989 | 29.07.1991 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.11.1989 | 14.06.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Viggo Andersen | 01.11.1989 | 08.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hedegaard | 01.11.1989 | 08.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Hans Rasmussen | 01.11.1989 | 08.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Olesen | 01.11.1989 | 08.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Ejner Christian Palsnov | 01.11.1989 | 08.04.1997 | bestyrelsesmedlem |