Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Byageren 7, 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 fjernes Bestyrelse: Janicke Forsberg Schultz-Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Direktion: Ivan Madsen Griese (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-29 fjernes Navne: MJK INSTRUMENTS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-04-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-22 tilføjes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 fjernes Revisor: Thorbjørn Helmo Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byageren 7, 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Classensgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-28 tilføjes Vedtægter: 1999-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-13 tilføjes Navne: MJK INSTRUMENTS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-12 fjernes Navne: ApS KBIL 15 NR.1098 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-12 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Classensgade 11, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 15 NR.1098 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Thorbjørn Helmo Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)