Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | xbrl | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Revisor | Hovedbranche |
Den 2024-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.101.000,00 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-22 tilføjes Vedtægter: 2024-05-22 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-04-18 tilføjes Bestyrelse: Per Asbjørn Sønderup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-18 fjernes Bestyrelse: Steen Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-18 tilføjes Vedtægter: 2024-04-18 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 39.042.000,00 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-02-28 tilføjes Vedtægter: 2024-02-28 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 38.282.000,00 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-08-29 tilføjes Vedtægter: 2023-08-29 (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-04-20 tilføjes Vedtægter: 2023-04-20 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 37.282.000,00 (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-02-21 tilføjes Vedtægter: 2023-02-21 (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2022-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af to direktører i forening eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-10-12 tilføjes Vedtægter: 2022-10-12 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-29 fjernes Legale ejere: MARCHL HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-30)
Den 2021-07-06 fjernes Legale ejere: DANMARKS LÆRERFORENING - DLF (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 36.210.500,00 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2021-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2021-06-22 tilføjes Vedtægter: 2021-06-22 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2021-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 102, 1. th., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 102, 1. th., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 35.123.000,00 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-06-29 tilføjes Vedtægter: 2020-06-29 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-30 tilføjes Direktion: Thor Nguyen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 34.123.000,00 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-09-12 tilføjes Vedtægter: 2019-09-12 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-02 tilføjes Bestyrelse: Hans Jensen (næstformand) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-01 fjernes Bestyrelse: Hans Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-02 tilføjes Vedtægter: 2019-04-02 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-25 tilføjes Legale ejere: MARCHL HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-30)
Den 2018-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 32.963.000,00 (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2018-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2018-10-24 tilføjes Vedtægter: 2018-10-24 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 30.732.000,00 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-05-07 tilføjes Vedtægter: 2018-05-07 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-04-12 tilføjes Bestyrelse: Steen Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2018-04-12 fjernes Bestyrelse: John Nygaard Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-12 tilføjes Vedtægter: 2018-04-12 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-07 tilføjes Legale ejere: Erik Sophus Falck´s Erhvervsdrivende Fond (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-28 fjernes Legale ejere: E.F.HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-06 tilføjes Bestyrelse: Ove Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-06 fjernes Bestyrelse: Jesper Stadsvold Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 30.087.000,00 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2016-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2016-09-15 tilføjes Vedtægter: 2016-09-15 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2016-09-15 fjernes Legale ejere: ESPERSEN INVEST ApS (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 29.307.000,00 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-07-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-07-27 tilføjes Vedtægter: 2016-07-27 (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-14 tilføjes Vedtægter: 2016-04-14 (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-04-14 fjernes Bestyrelse: Per Bendix (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-18 tilføjes Legale ejere: ESPERSEN INVEST ApS (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 28.947.000,00 (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-02-25 tilføjes Vedtægter: 2016-02-25 (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 27.697.000,00 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-11-30 tilføjes Vedtægter: 2015-11-30 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 26.567.000,00 (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-08-28 tilføjes Vedtægter: 2015-08-28 (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-07 tilføjes Legale ejere: Erik Steen Sophus Falck (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-09 tilføjes Bestyrelse: Jesper Stadsvold Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2015-04-09 fjernes Bestyrelse: Karen Lisbeth Jespersgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-09 tilføjes Vedtægter: 2015-04-09 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-04-01 tilføjes Vedtægter: 2015-04-01 (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 25.897.000,00 (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje hele eller andele af hoteller, at eje kapitalandel i datterselskaber, der ejer og/eller driver hoteller, samt at investere i fast ejendom og værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 24.047.000,00 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2015-02-17 tilføjes Vedtægter: 2015-02-17 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 23.797.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 23.585.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 23.035.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 22.519.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-04-18 tilføjes Bestyrelse: Per Bendix (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-18 fjernes Bestyrelse: Oskar Hartvig Trieb (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 21.969.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 21.291.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 20.771.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 20.132.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 19.242.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 18.210.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-01-01 tilføjes Legale ejere: E.F.HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 18.010.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 16.566.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 14.937.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-27 tilføjes Bestyrelse: Oskar Hartvig Trieb (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 13.579.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 12.003.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 10.669.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 9.699.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Legale ejere: DANMARKS LÆRERFORENING - DLF, John Eigil Olsdorf (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 8.730.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 8.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 7.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2003-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2003-05-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2003-04-30 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Poul Ø. Andersen (offentliggjort 2015-02-25)