Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-03-05 fjernes Navne: MOGENS LARSEN FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kilen 51, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-02 fjernes Direktion: Kjeld Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-02 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-02 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-02 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-02 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-03 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-01 tilføjes Navne: MOGENS LARSEN FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-31 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-31 fjernes Navne: PBH NR. 20.605 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-31 fjernes Revisor: DANSK REVISION I AALBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er financieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 tilføjes Vedtægter: 1990-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kilen 51, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: PBH NR. 20.605 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION I AALBORG A/S, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)