Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønsgade 7-9, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-15 fjernes Direktion: Bjarne Juul Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 fjernes Hovedbranche: Sportsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-15 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 23.10.2002 HOLSTEBRO (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-15 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 23.10.2002 HOLSTEBRO (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-22 fjernes Navne: SPORTXTRA HOLSTEBRO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 tilføjes Vedtægter: 2002-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-08 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-08 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-11 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-11 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Byskov-Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-14 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Byskov-Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-14 fjernes Revisor: BYSKOV-NIELSEN HOLSTEBRO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-11 fjernes Direktion: Hejne Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 fjernes Revisor: Chresten Hedemann Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-04 tilføjes Revisor: Chresten Hedemann Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-04 tilføjes Navne: SPORTXTRA HOLSTEBRO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-03 fjernes Navne: VICH 1814 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-03 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-03 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønsgade 7-9, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-01 tilføjes Navne: VICH 1814 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, BYSKOV-NIELSEN HOLSTEBRO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)