Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rønnaug Hoff | 01.10.1989 | 26.08.1992 | direktion |
Ole Ellern | 01.10.1989 | 05.04.1991 | direktion |
Zanne Cristel Sofia Garfort | 01.10.1989 | 07.02.1991 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.10.1989 | 19.03.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rønnaug Hoff | 01.10.1989 | 30.09.1991 | bestyrelse |
Harriet Elise Kok Gleie | 01.10.1989 | 30.09.1991 | bestyrelse |
Ellis Vivianne Birgit Jensen | 01.10.1989 | 30.09.1991 | bestyrelse |
Ole Ellern | 01.10.1989 | 05.04.1991 | bestyrelse |