Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kålmarken 27, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-15 fjernes Navne: FUTURE ADVANCE 8 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-11-15 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 fjernes Revisor: BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-08 fjernes Bestyrelse: Jørgen Egon Volder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-08 fjernes Direktion: Jørgen Egon Volder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1994-11-24 fjernes Direktion: Heine Bækgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 tilføjes Revisor: BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-01 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Revisor: ApS AF 19/3 1992 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-29 fjernes Bestyrelse: John Buchanan Lademann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-14 fjernes Direktion: Hans Jørgen Kurt Mathias (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer, fast ejendom, valutaforretninger samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-24 tilføjes Vedtægter: 1991-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 2.525.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-06 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Kurt Mathias (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 tilføjes Navne: FUTURE ADVANCE 8 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-22 fjernes Navne: VICH 1771 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-22 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kålmarken 27, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-01 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-01 tilføjes Navne: VICH 1771 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen, ApS AF 19/3 1992, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)