Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bibranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2003-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandby Kirkevej 161, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-27 fjernes Direktion: Terkel Wilfred Ærø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-27 fjernes Navne: ÆRØ KOMMUNIKATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-02-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Stiftere: LIGREMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-29 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-29 fjernes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive journalistisk virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Vedtægter: 1996-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-22 tilføjes Navne: ÆRØ KOMMUNIKATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-21 fjernes Navne: ÅÆØ 313 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-21 fjernes Direktion: Viggo Dresing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-21 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandby Kirkevej 161, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-16 tilføjes Bibranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-16 tilføjes Direktion: Viggo Dresing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-16 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-16 tilføjes Navne: ÅÆØ 313 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-16 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-16 tilføjes Stiftere: LIGREMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)