Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvejen 51, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-02 fjernes Direktion: Kim Binger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-02 fjernes Navne: UNI-DESIGN ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Revisor: Kristian Rikardt Bendixen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-28 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-08-27 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram (offentliggjort 2002-02-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvejen 51, 7000 Fredericia (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Langholm 54, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-03-13)
Den 2004-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og fremstillingsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 tilføjes Vedtægter: 2004-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-22 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram (offentliggjort 2002-02-26)
Den 2002-02-21 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langholm 54, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-03-13)
Den 2001-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 4, 1. tv., 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-16 tilføjes Navne: UNI-DESIGN ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-02-15 fjernes Navne: VIKING MØBELDESIGN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-11 tilføjes Revisor: Kristian Rikardt Bendixen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-11 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISOR NIELS ERIK JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-12 fjernes Direktion: Lis Søllingvraa Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-10 tilføjes Navne: VIKING MØBELDESIGN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-11-09 fjernes Navne: BRØRUP MØBELDESIGN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-14 tilføjes Navne: BRØRUP MØBELDESIGN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-13 fjernes Navne: H.T.K.-FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-13 fjernes Direktion: Henning Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Direktion: Kurt Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-27 tilføjes Navne: H.T.K.-FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-26 fjernes Navne: ADR NR. 1489 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-26 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-26 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 4, 1. tv., 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1489 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, REGISTRERET REVISOR NIELS ERIK JENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)