Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-03-28 fjernes Navne: OELAND BROTHERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Priorensgade 45, 5600 Faaborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 fjernes Direktion: Svend Erik Skytte Øland (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 fjernes Revisor: John Martin Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-24 tilføjes Navne: OELAND BROTHERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-23 fjernes Navne: ADR NR. 1483 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-23 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-23 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-08 tilføjes Vedtægter: 1990-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Priorensgade 45, 5600 Faaborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1483 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, John Martin Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)