Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2005-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 6, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-22 fjernes Navne: COCCOBELLO RISTORANTE PIZZERIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-06-22 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 fjernes Revisor: Compu Revison (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Direktion: Vincenzo Eriu (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-29 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2003-08-27)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-15 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2003-08-27)
Den 2000-08-14 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 6, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 24, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 tilføjes Vedtægter: 1996-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 tilføjes Navne: COCCOBELLO RISTORANTE PIZZERIA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-03-14 fjernes Navne: ADR NR. 1473 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-03-14 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-14 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 24, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1473 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, Compu Revison (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)