Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Floraparken 39, 4690 Haslev (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-11 fjernes Direktion: Tommy Holm Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-11 fjernes Navne: TOMMY HOLM JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-16 tilføjes Vedtægter: 2013-07-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-16 fjernes Revisor: Multi Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-01 tilføjes Revisor: Multi Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-01 fjernes Revisor: Klaus Bach Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-03-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Floraparken 39, 4690 Haslev (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Floraparken 39, 4690 Haslev (offentliggjort 2001-02-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2001-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Floraparken 39, 4690 Haslev (offentliggjort 2001-02-22)
Den 2001-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Højskolevej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-03-26)
Den 2001-01-11 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-12 tilføjes Navne: TOMMY HOLM JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2001-01-11 fjernes Navne: FAXE TRÆ & BYG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-23 tilføjes Navne: FAXE TRÆ & BYG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-22 fjernes Navne: SCSK 1515 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-22 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højskolevej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-01 tilføjes Navne: SCSK 1515 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S, Klaus Bach Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)