Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-03-18 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 10.10.1989 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Slugten 2, 9530 Støvring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 fjernes Stiftere: Svend Aage Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-31 fjernes Direktion: Svend Aage Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slugten 2, 9530 Støvring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Direktion: Svend Aage Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed med valuta samt handel med og investering i værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 10.10.1989 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Stiftere: Svend Aage Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Vedtægter: 1989-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)