Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstebrovej 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-26 fjernes Bestyrelse: Niels-Jørgen Jarlshøi Gad Andresen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 fjernes Direktion: Niels-Jørgen Jarlshøi Gad Andresen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-26 fjernes Navne: HAGESTED LUCERNEMELSFABRIK. HANDELSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-06-26 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 fjernes Stiftere: Steen Schierbeck, Jens Jørgen Skytte, ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-02 tilføjes Bestyrelse: Puk Gaston Andresen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-02 fjernes Bestyrelse: Flemming Aage Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Høj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Direktion: Gerda Marianne Høj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Revisor: KONSULENTAKTIESELSKABET BOLDING CHRISTENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-24 fjernes Direktion: Jørgen Egon Høj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-04 tilføjes Navne: HAGESTED LUCERNEMELSFABRIK. HANDELSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-03 fjernes Navne: SCSK 3007 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-03 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgen Skytte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-03 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-03 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-27 tilføjes Vedtægter: 1990-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstebrovej 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Jørgen Skytte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Navne: SCSK 3007 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S, KONSULENTAKTIESELSKABET BOLDING CHRISTENSEN, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Stiftere: Steen Schierbeck, Jens Jørgen Skytte, ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)