Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 20, 1., 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-28 fjernes Direktion: Kurt Ejvind Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-28 fjernes Navne: A. E. AUTOMATIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-08-28 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-28 fjernes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-28 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-28 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-02-02 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-26 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE KIELSGAARD RASMUSSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-07 fjernes Direktion: Michael Thaarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-07 fjernes Revisor: REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-30 tilføjes Direktion: Kurt Ejvind Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-03 tilføjes Vedtægter: 1997-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 fjernes Revisor: VOLFING DATA SYSTEM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-26 tilføjes Navne: A. E. AUTOMATIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-25 fjernes Navne: ADR NR. 1442 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-25 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-25 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 20, 1., 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-02 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-02 tilføjes Navne: ADR NR. 1442 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-02 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Regnskabs år: --04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, VOLFING DATA SYSTEM ApS, REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)