Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-10-10 fjernes Navne: PROCESS MONTAGE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørringvej 17, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-19 fjernes Bestyrelse: Steen Møller Rønne (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-19 fjernes Direktion: Paul Helge Bartram (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-19 fjernes Revisor: LOPS & BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-19 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen, PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS, ASX 11.868 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri, import og eksport og anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-04 tilføjes Vedtægter: 1991-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-07 tilføjes Navne: PROCESS MONTAGE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-06 fjernes Navne: SLP NR. 10.535 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-06 fjernes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-06 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-06 fjernes Revisor: DANSK REVISION I AALBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørringvej 17, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Bestyrelse: Lone Mai Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Navne: SLP NR. 10.535 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION I AALBORG A/S, LOPS & BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen, PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS, ASX 11.868 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)