Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-07-09 fjernes Navne: S.A. AUTO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Smedebakken 2, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 fjernes Revisor: GK REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-13 fjernes Direktion: Aslam Shah (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-04 fjernes Revisor: OLSSEE CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-21 tilføjes Navne: S.A. AUTO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-20 fjernes Navne: ApS KBUS 4 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-20 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-20 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er autoreparation + handel med biler samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 tilføjes Vedtægter: 1990-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Smedebakken 2, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 4 NR. 1008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, OLSSEE CONSULTING ApS, GK REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)