Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Bibranche | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Åkandevej 21, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-23 fjernes Bestyrelse: Jette Margrethe Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-23 fjernes Binavne: RADIOMETER INTERNATIONAL ApS, RADIOMETER DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 fjernes Direktion: Kurt Smedegaard Ottesen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-23 fjernes Kontaktoplysninger: radiometer@radiometer.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-23 fjernes Navne: RADIOMETER MEDICAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 fjernes Omlægningsperiode start: 2004-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2006-12-20)
Den 2007-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, agentur- og ingeniørvirksomhed, produktion, finansieringsvirksomhed, distribution og shippingvirksomhed og hermed beslægtede aktiviteter, herunder at udleje lagerfaciliteter, samt formidle og sælge EDB-serviceydelser af enhver art. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-05 tilføjes Vedtægter: 2007-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-30 fjernes Direktion: Per Krogager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 26.558.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-30 tilføjes Bestyrelse: Jan Guldberg Frederiksen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Bestyrelse: John Christensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2006-12-20)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-27 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-23 tilføjes Bestyrelse: Peter Henrik Kürstein-Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 fjernes Bestyrelse: Johan Schrøder (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 tilføjes Direktion: Per Krogager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-23 fjernes Direktion: Lars Secher Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-14 tilføjes Binavne: RADIOMETER INTERNATIONAL ApS, RADIOMETER DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 fjernes Binavne: RADIOMETER INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Navne: RADIOMETER MEDICAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-12 fjernes Navne: RADIOMETER MEDICAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-06 tilføjes Bestyrelse: Thorbjørn Jensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 fjernes Bestyrelse: Christian Uldal (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-22 fjernes Binavne: RADIOMETER DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: radiometer@radiometer.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Direktion: Lars Secher Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 fjernes Direktion: Peter Henrik Kürstein-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 26.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 500 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-17 fjernes Bestyrelse: Per Løngreen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-15 tilføjes Bestyrelse: Jette Margrethe Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-15 fjernes Bestyrelse: Peter Michael Amundsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 750 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-05-11 fjernes Bestyrelse: Peter Michael Amundsen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-28 fjernes Bestyrelse: Christian Buhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-31 tilføjes Navne: RADIOMETER MEDICAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-30 fjernes Navne: OMCFENT AF 4. OKTOBER 1993 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-30 fjernes Direktion: Jens Agerley (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-22 tilføjes Navne: OMCFENT AF 4. OKTOBER 1993 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-21 fjernes Navne: OMCFNT AF 4. OKTOBER 1993 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-06 tilføjes Navne: OMCFNT AF 4. OKTOBER 1993 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-05 fjernes Navne: FORD NEW HOLLAND SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-05 fjernes Bestyrelse: Lodovicao Crescenzi (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 fjernes Bestyrelse: Finn Brink Laursen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-05 fjernes Direktion: Helge Ole Dam Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-01 fjernes Direktion: Rohan Nigel Gifford Robinson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-26 fjernes Bestyrelse: Henrik Bo Jensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-12 fjernes Bestyrelse: Aage Valdemar Gram (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 27.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-16 fjernes Bestyrelse: Sven Otto Ipsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-16 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-13 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 36.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 35.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-25 fjernes Bestyrelse: John Michael George Layton (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-02 tilføjes Navne: FORD NEW HOLLAND SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-01 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3484 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-01 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-01 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkandevej 21, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Binavne: RADIOMETER DANMARK A/S, RADIOMETER INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3484 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)