Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-04-10 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 27/9 1989, VIBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 253, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Stiftere: Frank Brøndum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-01 fjernes Bestyrelse: Inger Lise Brøndum (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-01 fjernes Direktion: Frank Brøndum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed, herunder køb og salg af værdipapirer og fordringer, indgåelse af valutaterminsforretninger og al anden næring indenfor det finansielle område. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-14 tilføjes Vedtægter: 1990-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 4.080.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 253, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-27 tilføjes Bestyrelse: Inger Lise Brøndum (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-27 tilføjes Direktion: Frank Brøndum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-27 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 27/9 1989, VIBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-27 tilføjes Stiftere: Frank Brøndum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)