Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-08-20 fjernes Navne: KULO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Karlebovej 18, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Bestyrelse: Birgit Mark Schultz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Direktion: Allan Martin Schultz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Stiftere: Lars Martin Schultz, Birgit Mark Schultz, Allan Martin Schultz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-11 fjernes Revisor: SR-FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 fjernes Bestyrelse: Jørn Løjstrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlebovej 18, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Bestyrelse: Jørn Løjstrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Direktion: Allan Martin Schultz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Navne: KULO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Revisor: SR-FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Stiftere: Lars Martin Schultz, Birgit Mark Schultz, Allan Martin Schultz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Vedtægter: 1989-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)