Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1990-10-18 fjernes Navne: ICEBERG MUSIC PRODUCTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønne Alle 78, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 fjernes Direktion: Manfred Herbert Zähringer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 fjernes Revisor: Kim Charles Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-22 fjernes Revisor: Reg. revisor Orla Spangslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremstille og handle med mekanisk gengivet musik, samt at drive virksomhed som musikforelægger og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-19 tilføjes Vedtægter: 1984-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønne Alle 78, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Direktion: Manfred Herbert Zähringer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Navne: ICEBERG MUSIC PRODUCTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Revisor: Reg. revisor Orla Spangslund, Kim Charles Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)