Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-17 fjernes Navne: EJENDOMSANPARTSSELSKABET NYBROGADE24 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-12-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 fjernes Revisor: Ingvar Krøier Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 fjernes Direktion: Mikael Ståhl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er som anlæg at erhverve fast ejendom, herunder et erhverve aktie- og anpartsselskaber, hvis eneste aktivitet er at eje fast ejendom samt administrere og udnytte samme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-15 tilføjes Vedtægter: 1996-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 fjernes Direktion: Jan Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-03 tilføjes Navne: EJENDOMSANPARTSSELSKABET NYBROGADE24 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-02 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2764 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-02 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-02 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2764 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Ingvar Krøier Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)