Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Saad Abdal Razak Whaeb | 23.01.2013 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kresten Krause Korsbæk | 31.10.2011 | 23.01.2013 | direktør |
Svend Nørholm Jensen | 01.10.1989 | 31.10.2011 | direktør |
Susanne Saul Stakemann | 01.10.1989 | 25.05.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Catrineda Al Seadi | 16.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Saad Abdal Razak Whaeb | 16.05.2017 | formand |
Teodorita Al Seadi | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Find Pedersen | 01.03.2016 | 16.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lizzie May Knudsen | 21.03.2015 | 16.05.2017 | formand |
Henning Pedersen | 21.03.2015 | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Saad Abdal Razak Whaeb | 17.05.2010 | 15.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kresten Krause Korsbæk | 22.09.2003 | 23.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lizzie May Knudsen | 08.04.2002 | 20.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henning Pedersen | 06.02.1998 | 20.03.2015 | formand |
Svend Nørholm Jensen | 01.10.1989 | 31.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Niels Løvgren Frandsen | 01.10.1989 | 24.09.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peder Knudsen | 01.10.1989 | 26.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
Annette Marboe | 01.10.1989 | 06.02.1998 | formand |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.10.1989 | 25.05.1990 | bestyrelsesmedlem |