Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Bibranche | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Navne | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@michael-rasmussen.com (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2008-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK ApS. (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2008-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INVESTERING ApS. (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 37, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2013-05-29)
Den 2012-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel, service og investering samt hermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-24 tilføjes Vedtægter: 2012-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-08 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-08 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 fjernes Bestyrelse: Michael Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 fjernes Direktion: Anne Lyngholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Revisor: RT-GROUP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 fjernes Direktion: Helmuth Roy Hurtigkarl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 tilføjes Legale ejere: Michael Rasmussen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 1994-04-21 tilføjes Reelle ejere: Michael Rasmussen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 1991-08-21 fjernes Direktion: Maria Hurtigkarl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-11 tilføjes Navne: DANSK-FRANSK GASTRONOMI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-10 fjernes Navne: ApS KBIL 3 NR. 1001 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-10 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-12-20)
Den 1989-10-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Binavne: TRAVEL ApS, RESTAURATION ApS, RESTAURANT ApS, REJSEBUREAU ApS, HOTEL ApS, FLEURIE ApS, CAFÉ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 3 NR. 1001 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1989-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, RT-GROUP A/S, REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)