Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-06-13 fjernes Binavne: VINCO HANDEL ApS, VESTFYN.DK ApS, ASSENS-ONLINE.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 1, 5610 Assens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-10 fjernes Bestyrelse: Søren Edlefsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Direktion: Søren Edlefsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2000-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-10 fjernes Navne: Sveas Invest ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Revisor: John Banke Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Stiftere: Søren Edlefsen, Leif Borre, Flemming Carl André Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-05 tilføjes Bestyrelse: Søren Edlefsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-05 fjernes Bestyrelse: Jonna Greve Edlefsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2000-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiering, investering, rådgivning og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen eller af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-02 tilføjes Vedtægter: 2000-08-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-13 fjernes Binavne: ONLINE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-16 fjernes Bestyrelse: Søren Edlefsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-16 fjernes Direktion: Leif Borre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 1, 5610 Assens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Edlefsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Binavne: ONLINE ApS, VINCO HANDEL ApS, VESTFYN.DK ApS, ASSENS-ONLINE.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Direktion: Leif Borre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Navne: Sveas Invest ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Revisor: John Banke Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Stiftere: Søren Edlefsen, Leif Borre, Flemming Carl André Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)