Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-02-28 fjernes Navne: SOFTWIN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Svenstrup Skolevej 13, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-24 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-24 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-24 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Direktion: Mogens Vester Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-04 tilføjes Navne: SOFTWIN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-03 fjernes Navne: JPL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-03 fjernes Direktion: Per Grønfeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og servicevirksomhed og dermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-15 tilføjes Vedtægter: 1990-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-20 tilføjes Navne: JPL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 fjernes Navne: VICH 1753 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svenstrup Skolevej 13, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Navne: VICH 1753 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)