Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Frederik Jæger Bastiansen | 01.01.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Hjorth Jensen | 01.03.2018 | 01.01.2022 | adm. dir |
Finn Jessen | 01.10.2006 | 01.03.2018 | adm. dir |
Carl-Emil Ramm Sandberg | 14.09.2001 | 30.09.2006 | adm. dir |
Jens Malta Velling | 01.01.1999 | 14.09.2001 | direktør |
Jørgen Wittendorff | 01.12.1997 | 31.12.1998 | direktør |
Ole Kjerulf-Jensen | 31.08.1989 | 01.12.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tamara Vukmirovic | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens-Eric Regelin | 01.04.2022 | formand |
Susie Gybel Bergman | 27.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Elisabeth Darret | 12.08.2019 | suppleant |
Kim Fonager Jensen | 14.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Claus Johnsen Jepsen | 26.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lizette Bruun | 22.08.2019 | 27.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Lindy Henriksen | 12.08.2019 | 30.11.2021 | suppleant |
Mette Mari Rohrberg | 14.12.2015 | 22.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Kock | 26.09.2006 | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Peter Brunse | 26.09.2006 | 01.04.2022 | formand |
Steen Rosenkilde | 26.09.2006 | 14.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anker Jesper Haarhøj Hald | 26.09.2006 | 01.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jan-Åke Froborg | 01.08.2003 | 26.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Lars Göran Peter Nilsson | 01.08.2003 | 26.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Erik Thorkild Buhl Lorentsen | 27.04.2000 | 26.09.2006 | formand |
Eva Wolf Paulsen | 27.04.2000 | 21.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Anders Jørgen Hauge Andersen | 01.10.1998 | 01.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jan Svante Larsson | 10.07.1998 | 01.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Ole Kjerulf-Jensen | 31.08.1989 | 21.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Ellen Ingeborg Elise Hansen | 31.08.1989 | 10.07.1998 | bestyrelsesmedlem |